Tuanku Abdul Rahman Negeri Sembilan
31 Aug 1957 – 1 Apr 1960
Sultan Hisamuddin Alam Shah Selangor
14 Apr 1960 – 1 Sept 1960
Raja Syed Putra Perlis
21 Sept 1960 – 20 Sept 1965
Sultan Ismail Nasiruddin Shah Terengganu
21 Sept 1965 – 20 Sept 1970
Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah Kedah
21 Sept 1970 – 20 Sept 1975
Sultan Yahya Petra Kelantan
21 Sept 1975 – 29 Mar 1979
Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah Pahang
26 Apr 1979 – 25 Apr 1984
Sultan Iskandar Johor
26 Apr 1984 – 25 Apr 1989
Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Perak
26 Apr 1989 – 25 Apr 1994
Tuanku Jaafar Negeri Sembilan
26 Apr 1994 – 25 Apr 1999
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor
26 Apr 1999 – 21 Nov 2001
Raja Syed Sirajuddin Perlis
13 Dec 2001 – 12 Dec 2006
Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu
13 Dec 2006 – 12 Dec 2011
Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah Kedah
13 Dec 2011 –